Reports for Markus Rizzolli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Rizzolli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005198610, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Hagen & Sturzenegger AG, in Wolfhalden, CHE-105.985.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, Publ. 3694835).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Robert, von Heiden, in Wolfhalden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hagen, Paul, von Uesslingen-Buch, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rechsteiner, Martin, von Appenzell, in Oberegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niklaus, Andreas, von Hohentannen, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hollenstein, Roland, von Mosnang, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rizzolli, Markus, von Winterthur, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005184803, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
NRP Ingenieure AG, in Weinfelden, CHE-477.865.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065991).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzolli, Markus, von Winterthur, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Hollenstein, Dr. Roland, von Mosnang, in Guntershausen b. Aadorf (Aadorf), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Niklaus, Andreas, von Hohentannen, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Milzow, Christian, von Diepoldsau, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Publication number: HR02-1004765171, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Rizzolli AG, in Weinfelden, CHE-101.743.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3447505).
Statutenänderung:
18.11.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf und das Halten von Liegenschaften sowie die Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 22.03.1996 ist aufgehoben worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung die nicht im Handelsregister eingetragene Einzelfirma Florin Rizzolli, Ingenieur- und Vermessungsbüro, in Weinfelden, gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.03.1996 und Übernahmebilanz per 01.10.1995 mit Aktiven von CHF 1'269'096.36 und Passiven von CHF 788'052.30 zum Preise von CHF 481'044.06, wofür 400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 81'044.06, als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 18.11.2019 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzolli, Elisabeth, von Winterthur, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rizzolli, Florin, von Winterthur, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelprokura;
TWS Confides AG, in Tägerwilen (CH-440.3.018.421-3), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzolli, Markus, von Winterthur, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Rizzolli, Markus Peter, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Rizzolli, Christa, von Aadorf, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.