Reports for montAsolar GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout montAsolar GmbH
- montAsolar GmbH is a Limited liability company with its legal headquarters in Wolfenschiessen. montAsolar GmbH belongs to the industry «Architectural and engineering activities» and is currently active.
- The management of the company montAsolar GmbH consists of 3 persons.
- The commercial register entry of the company was last modified on 30.03.2023. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- The company is registered in the commercial register NW under the UID CHE-183.321.548.
Commercial register information
Entry in the commercial register
25.09.2020
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Wolfenschiessen
Commercial Registry Office
NW
Commercial register number
CH-150.4.477.354-1
UID/VAT
CHE-183.321.548
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und den Bau von Solaranlagen. Die Gesellschaft kann weitere damit zusammenhängende Dienstleistungen in den vorgenannten Bereichen erbringen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen oder errichten sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: montAsolar GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005713047, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
montAsolar GmbH, in Wolfenschiessen, CHE-183.321.548, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenegger, Roger, von Beromünster, in Wolfenschiessen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Alpnach-Sonnenstrom AG (CHE-103.091.755), in Alpnach, Gesellschafterin, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
alsona ag (CHE-380.105.908), in Beromünster, Gesellschafterin, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nocke, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Thomas, von Dallenwil, in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theiler, Stephan, von Schüpfheim, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Severin, von Wolfenschiessen, in Wolfenschiessen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 351 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 204 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Knallgelb GmbH (CHE-249.871.899), in Alpnach, Gesellschafterin, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grossmann, Ken Richard, von Schwyz, in Alpnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005440691, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
montAsolar GmbH, in Wolfenschiessen, CHE-183.321.548, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004989031).
Domizil neu:
Kirchweg 5, 6386 Wolfenschiessen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenegger, Roger, von Beromünster, in Wolfenschiessen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1004989031, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
montAsolar GmbH, in Wolfenschiessen, CHE-183.321.548, Humligenstrasse 2, 6386 Wolfenschiessen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.09.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und den Bau von Solaranlagen. Die Gesellschaft kann weitere damit zusammenhängende Dienstleistungen in den vorgenannten Bereichen erbringen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen oder errichten sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen.
Stammkapital:
CHF 40'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 23.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Isenegger, Roger, von Beromünster, in Wolfenschiessen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Christen, Severin, von Wolfenschiessen, in Wolfenschiessen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 204 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Alpnach-Sonnenstrom AG (CHE-103.091.755), in Alpnach, Gesellschafterin, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
alsona ag (CHE-380.105.908), in Beromünster, Gesellschafterin, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nocke, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Thomas, von Dallenwil, in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theiler, Stephan, von Schüpfheim, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.