Ken Richard Grossmann
domiciled in Alpnach Dorf, from Schwyz Active mandates: montAsolar GmbH, Knallgelb GmbH Connected persons: Severin Christen You can stay up to date through "Ken Richard Grossmann", please log in or register free of charge.You are now following "Ken Richard Grossmann"
Credit rating You can stay up to date through "Ken Richard Grossmann", please log in or register free of charge.You are now following "Ken Richard Grossmann"
|
Places where people with the name Ken Richard Grossmann live
Sectors in which people with the name Ken Richard Grossmann work
Architectural and engineering activities
Other construction
Architectural and engineering activities
Other construction
Private persons with the name Ken Richard Grossmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ken Richard Grossmann
Publication number: HR02-1005858859, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Hirschengraben Coworking + Innovation, in Luzern, CHE-212.655.396, Verein (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2022, Publ. 1005584317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Manuel, von Buchrain, in Werthenstein, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossmann, Ken Richard, von Schwyz, in Emmen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Andreas, von Basel, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taplik, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tassi, David Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiffhauer, Peter, von Schaffhausen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005713047, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
montAsolar GmbH, in Wolfenschiessen, CHE-183.321.548, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenegger, Roger, von Beromünster, in Wolfenschiessen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Alpnach-Sonnenstrom AG (CHE-103.091.755), in Alpnach, Gesellschafterin, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
alsona ag (CHE-380.105.908), in Beromünster, Gesellschafterin, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nocke, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Thomas, von Dallenwil, in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theiler, Stephan, von Schüpfheim, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Severin, von Wolfenschiessen, in Wolfenschiessen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 351 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 204 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Knallgelb GmbH (CHE-249.871.899), in Alpnach, Gesellschafterin, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grossmann, Ken Richard, von Schwyz, in Alpnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005625747, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Knallgelb GmbH, bisher in Luzern, CHE-249.871.899, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004464845).
Statutenänderung:
30.11.2022.
Sitz neu:
Alpnach.
Domizil neu:
Niederstad 17, 6053 Alpnachstad.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Freileitungen FTTH, Infrastrukturarbeiten, Solaranlagen und Bauarbeiten aller Art. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft das Anbieten von Dienstleistungen im Bereich Gebäudetechnik und Gebäudesanierung sowie Handel mit Materialien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossmann, Ken Richard, von Schwyz, in Alpnach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Emmen].