Auskünfte zu Eduard Jakovlevic Vaisman
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Eduard Jakovlevic Vaisman
Publikationsnummer: HR02-1006074529, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
TE Treuhand Experten AG, in Sargans, CHE-224.878.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005278294).
Statutenänderung:
26.06.2024.
Sitz neu:
Rorschach.
Domizil neu:
Bahnplatz 5, 9400 Rorschach.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Markus, von Sargans, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hauser, Cedric, von Sargans, in Unterterzen (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bereiter, Anna Vassilievna, von Vilters-Wangs, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vaisman, Eduard, von Zürich, in Kloten, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6865572, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dynamic Consumer Solutions GmbH, in Zürich, CH-020.4.043.602-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 21, Publ. 5874568).
Statutenänderung:
20.09.2012.
Firma neu:
DCS International GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DCS International llc) (DCS International sàrl).
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
c/o Gleb Poliscuk, Talstrasse 18, 8125 Zollikerberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art sowie Investitionen, Realisierungen und Überwachungen von Projekten im Werbebereich im In- und Ausland.
Sie kann in direkter oder indirekter Verfolgung ihres Zwecks folgendes unternehmen:
Beteiligungen für eigene Rechnung an anderen Gesellschaften;
gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben;
Eröffnung von Zweigniederlassungen im Inland und Ausland;
Erwerb und Verkauf von Vermögenswerten für eigene Rechnung;
auf eigene Rechnung Finanzgeschäfte aller Art eingehen;
Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern;
Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen, Know How und Marken;
sowie überhaupt jede Tätigkeit, welche geeignet ist den Gesellschaftszweck zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stehli, Alfred Frédéric Robert, von Obfelden, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vaisman, Eduard Jakovlevic, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gredinger, Luca, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poliscuk, Gleb, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Vaisman, Yakiv, ukrainischer Staatsangehöriger, in Simferopol (UA), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 6750042, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
KIT KazInvest Trade AG (KIT KazInvest Trade Ltd) (KIT KazInvest Trade SA), in Luzern, CH-100.3.794.879-7, c/o Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG, Pilatusstrasse 35, 6002 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.06.2012.
Zweck:
Investitionen, Realisierungen und Überwachungen von Projekten im Distributions- und Logistikbereich im In- und Ausland, insbesondere in Kasachstan;
Handel mit und Vertrieb von Waren im Konsumentenbereich, insbesondere Nahrungsmittel, auf nationaler und internationaler Ebene;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehen von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder auf elektronischem Weg. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.06.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kapezov, Artur, kasachischer Staatsangehöriger, in Uralsk (KZ), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Vaisman, Eduard Jakovlevic, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.