Eduard Jakovlevic Vaisman
wohnhaft in Kloten, aus Zürich Aktuelle Mandate: TE Treuhand Experten AG, KIT KazInvest Trade AG Verbundene Personen: Anna Vassilievna Bereiter So bleiben Sie über "Eduard Jakovlevic Vaisman" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eduard Jakovlevic Vaisman"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Eduard Jakovlevic Vaisman" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eduard Jakovlevic Vaisman"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Eduard Jakovlevic Vaisman leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Eduard Jakovlevic Vaisman arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Treuhändische Dienstleistungen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Eduard Jakovlevic Vaisman
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Eduard Jakovlevic Vaisman
Publikationsnummer: HR02-1006074529, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
TE Treuhand Experten AG, in Sargans, CHE-224.878.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005278294).
Statutenänderung:
26.06.2024.
Sitz neu:
Rorschach.
Domizil neu:
Bahnplatz 5, 9400 Rorschach.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Markus, von Sargans, in Sargans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hauser, Cedric, von Sargans, in Unterterzen (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bereiter, Anna Vassilievna, von Vilters-Wangs, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vaisman, Eduard, von Zürich, in Kloten, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6865572, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dynamic Consumer Solutions GmbH, in Zürich, CH-020.4.043.602-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 21, Publ. 5874568).
Statutenänderung:
20.09.2012.
Firma neu:
DCS International GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DCS International llc) (DCS International sàrl).
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
c/o Gleb Poliscuk, Talstrasse 18, 8125 Zollikerberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art sowie Investitionen, Realisierungen und Überwachungen von Projekten im Werbebereich im In- und Ausland.
Sie kann in direkter oder indirekter Verfolgung ihres Zwecks folgendes unternehmen:
Beteiligungen für eigene Rechnung an anderen Gesellschaften;
gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben;
Eröffnung von Zweigniederlassungen im Inland und Ausland;
Erwerb und Verkauf von Vermögenswerten für eigene Rechnung;
auf eigene Rechnung Finanzgeschäfte aller Art eingehen;
Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern;
Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen, Know How und Marken;
sowie überhaupt jede Tätigkeit, welche geeignet ist den Gesellschaftszweck zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stehli, Alfred Frédéric Robert, von Obfelden, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vaisman, Eduard Jakovlevic, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gredinger, Luca, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poliscuk, Gleb, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Vaisman, Yakiv, ukrainischer Staatsangehöriger, in Simferopol (UA), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 6750042, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
KIT KazInvest Trade AG (KIT KazInvest Trade Ltd) (KIT KazInvest Trade SA), in Luzern, CH-100.3.794.879-7, c/o Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG, Pilatusstrasse 35, 6002 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.06.2012.
Zweck:
Investitionen, Realisierungen und Überwachungen von Projekten im Distributions- und Logistikbereich im In- und Ausland, insbesondere in Kasachstan;
Handel mit und Vertrieb von Waren im Konsumentenbereich, insbesondere Nahrungsmittel, auf nationaler und internationaler Ebene;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehen von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder auf elektronischem Weg. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.06.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kapezov, Artur, kasachischer Staatsangehöriger, in Uralsk (KZ), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Vaisman, Eduard Jakovlevic, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.