Auskünfte zu Jürg Schmid
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jürg Schmid
Publikationsnummer: 3678191, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Diakonie Nidelbad, in Rüschlikon, CHE-105.978.706, Verein (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2016, Publ. 3053279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waibel, Maria, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waibel, Max, von Winterthur, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waibel, Ursula, von Winterthur, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Beatrice, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jürg, von Udligenswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Esther, von Amsoldingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würgler, Tamara, von Weisslingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3053279, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Diakonie Nidelbad, in Rüschlikon, CHE-105.978.706, Verein (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957055).
Statutenänderung:
07.05.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, Konrad, von Rüschlikon und Ramlinsburg, in Rüschlikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Bürgi, Beatrice, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Bürgi, Georg, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Schelker, Brigitte, von Oberhallau, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Schmid, Jürg, von Udligenswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Geschäftsleiter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gautschi, Moritz, von Horgen, in Horgen, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decker, John, von Dinhard, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoyer, Viviane, von Genève, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Christoph, von Worb, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Toth-Gautschi, Rebekka, von Illnau-Effretikon, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zangger, Thomas, von Messen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1)].
Publikationsnummer: 6576120, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Diakonie Nidelbad, in Rüschlikon, CH-020.6.900.106-9, Verein (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 26, Publ. 5188216).
Statutenänderung:
07.05.2011. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Georg, von Arth, in Losone, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Würgler, Marco, von Weisslingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, Konrad, von Rüschlikon und Ramlinsburg, in Losone, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem unterschriftsberechtigten Mitglied];
Bürgi, Beatrice, von Arth, in Losone, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jürg, von Udligenswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Geschäftsleiter mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Waibel, Maria, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Waibel, Max, von Winterthur, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Waibel, Ursula, von Winterthur, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung].