Auskünfte zu Konrad Schelker
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Konrad Schelker
Publikationsnummer: HR02-1005038993, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Diakonie Nidelbad benvenuto AG, in Rüschlikon, CHE-407.739.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelker, Brigitte, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelker, Konrad, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004963920, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Diakonie Nidelbad, in Rüschlikon, CHE-105.978.706, Verein (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786093).
Name neu:
Diakonie Nidelbad in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.07.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Georg, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Esther, von Amsoldingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelker, Brigitte, von Oberhallau, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Moritz, von Horgen, in Horgen, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Cyrill, von Eggersriet, in Uttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decker, John, von Dinhard, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Rebekka, von Illnau-Effretikon, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoyer, Viviane, von Genève, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Jürg, von Grenchen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, Konrad, von Rüschlikon und Ramlinsburg, in Rüschlikon, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Würgler, Tamara, von Weisslingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004950071, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerischer Diakonieverein, in Rüschlikon, CHE-101.948.853, Verein (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, S.0, Publ. 3699055).
Statutenänderung:
11.06.2020.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt, die dem Evangelium entsprechende Lebens- und Glaubenseinheit aller Christen zu bezeugen. Er versteht Diakonie sowohl als praktisch gelebte Nächstenliebe, wie auch als Dienst an der Einheit der Kirche. Gemeinsam mit Gleichgesinnten möchte er diese Berufung in verbindlicher oder freier Weise einüben, leben und fördern. Der Verein ist politisch unabhängig und verfolgt einen gemeinnützigen Zweck und keine Erwerbszwecke.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Vereinsvermögen und freiwillige Zuwendungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, Konrad, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Bürgi, Beatrice, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Bürgi, Georg Josef, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Therese, von Schmiedrued, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelker, Brigitte, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.