Auskünfte zu Viviane Laurence Hoyer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Viviane Laurence Hoyer
Publikationsnummer: HR02-1004963920, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Diakonie Nidelbad, in Rüschlikon, CHE-105.978.706, Verein (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786093).
Name neu:
Diakonie Nidelbad in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.07.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Georg, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Esther, von Amsoldingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelker, Brigitte, von Oberhallau, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Moritz, von Horgen, in Horgen, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Cyrill, von Eggersriet, in Uttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decker, John, von Dinhard, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Rebekka, von Illnau-Effretikon, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoyer, Viviane, von Genève, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Jürg, von Grenchen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, Konrad, von Rüschlikon und Ramlinsburg, in Rüschlikon, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Würgler, Tamara, von Weisslingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3943567, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Diakonie Nidelbad benvenuto AG, in Rüschlikon, CHE-407.739.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3581097).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Decker, John, von Dinhard, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hoyer, Viviane, von Genève, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelker, Brigitte, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelker, Konrad, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmutz, Christoph, von Worb, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Toth, Rebekka, von Illnau-Effretikon, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zangger, Thomas, von Messen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3053279, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Diakonie Nidelbad, in Rüschlikon, CHE-105.978.706, Verein (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957055).
Statutenänderung:
07.05.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, Konrad, von Rüschlikon und Ramlinsburg, in Rüschlikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Bürgi, Beatrice, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Bürgi, Georg, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Schelker, Brigitte, von Oberhallau, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Schmid, Jürg, von Udligenswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Geschäftsleiter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gautschi, Moritz, von Horgen, in Horgen, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decker, John, von Dinhard, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoyer, Viviane, von Genève, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Christoph, von Worb, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Toth-Gautschi, Rebekka, von Illnau-Effretikon, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zangger, Thomas, von Messen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1)].