Auskünfte zu Moritz Rudolf Gautschi
Neueste SHAB-Meldungen: Moritz Rudolf Gautschi
Publikationsnummer: HR02-1004963920, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Diakonie Nidelbad, in Rüschlikon, CHE-105.978.706, Verein (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786093).
Name neu:
Diakonie Nidelbad in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.07.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Georg, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Esther, von Amsoldingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelker, Brigitte, von Oberhallau, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Moritz, von Horgen, in Horgen, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Cyrill, von Eggersriet, in Uttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decker, John, von Dinhard, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Rebekka, von Illnau-Effretikon, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoyer, Viviane, von Genève, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Jürg, von Grenchen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, Konrad, von Rüschlikon und Ramlinsburg, in Rüschlikon, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Würgler, Tamara, von Weisslingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3053279, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Diakonie Nidelbad, in Rüschlikon, CHE-105.978.706, Verein (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957055).
Statutenänderung:
07.05.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, Konrad, von Rüschlikon und Ramlinsburg, in Rüschlikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Bürgi, Beatrice, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Bürgi, Georg, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Schelker, Brigitte, von Oberhallau, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Losone];
Schmid, Jürg, von Udligenswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Geschäftsleiter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gautschi, Moritz, von Horgen, in Horgen, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decker, John, von Dinhard, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoyer, Viviane, von Genève, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Christoph, von Worb, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Toth-Gautschi, Rebekka, von Illnau-Effretikon, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zangger, Thomas, von Messen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1)].
Publikationsnummer: 2897471, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Diakonie Nidelbad benvenuto AG(Diakonie Nidelbad benvenuto SA) , in Rüschlikon, CHE-407.739.373, Eggrainweg 3, 8803 Rüschlikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.06.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Hotels und Gästebetrieben und das Erbringen von damit verbundenen Dienstleistungen. Die Zweckerfüllung erfolgt im Rahmen des diakonischen Auftrages der christlichen Kirche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schelker, Konrad, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decker, John, von Dinhard, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Moritz, von Horgen, in Horgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle.