Auskünfte zu Peter Leitner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Leitner
Publikationsnummer: 1856367, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Trendsport AG, bisher in St. Margrethen, CHE-102.096.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.1993, S. 1725).
Gründungsstatuten:
09.02.1993.
Statutenänderung:
21.11.2014.
Firma neu:
Red + White Swiss AG.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Wollerauerstrasse 56, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Personen in Fragen der persönlichen und materiellen Sicherheit wie auch die Ausführung von Aufträgen des Personenschutzes und des Schutzes von Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung vom 21.11.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitner, Peter, von Wittenbach, in Berg SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Künstl, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hörbranz (Oesterreich), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Stecher, in Horn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Michael, von Lützelflüh, in Feusisberg, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Grogg, Raphael, von Langenthal, in Trüllikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pfefferkorn, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6300524, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Pege Transport GmbH, in Berg SG, CH-320.4.042.737-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2010, S. 16, Publ. 5721100).
Firma neu:
Pege Transport GmbH in Liquidation. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.08.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.08.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Terminus Treuhand und Revisions GmbH (CH-290.4.006.116-1), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leitner, Peter, von Wittenbach, in Berg SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5029496, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Pege Transport GmbH, in Berg SG, CH-320.4.042.737-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 13.06.1997, S. 4096).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leitner, Peter, von Wittenbach, in Berg SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Leitner, Jürgen, von Wittenbach, in Berg SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.