Peter Leitner
wohnhaft in Berg SG, aus Wittenbach Aktuelle Mandate: Leitner Carrosserie AG Verbundene Personen: Ingrid Leitner, Jürgen Leitner So bleiben Sie über "Peter Leitner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Leitner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Peter Leitner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Leitner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Peter Leitner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Peter Leitner arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen Peter Leitner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Leitner
Publikationsnummer: 1856367, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Trendsport AG, bisher in St. Margrethen, CHE-102.096.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.1993, S. 1725).
Gründungsstatuten:
09.02.1993.
Statutenänderung:
21.11.2014.
Firma neu:
Red + White Swiss AG.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Wollerauerstrasse 56, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Personen in Fragen der persönlichen und materiellen Sicherheit wie auch die Ausführung von Aufträgen des Personenschutzes und des Schutzes von Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung vom 21.11.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitner, Peter, von Wittenbach, in Berg SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Künstl, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hörbranz (Oesterreich), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Stecher, in Horn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Michael, von Lützelflüh, in Feusisberg, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Grogg, Raphael, von Langenthal, in Trüllikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pfefferkorn, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1174075, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DEFLOR Blumen engros GmbH, in Dietikon, CH-020.4.025.525-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2013, Publ. 7039138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitner, Peter Christian, von Basel, in Zeiningen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delic-Sapic, Mariastella, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00].
Publikationsnummer: 7039138, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DEFLOR Blumen engros GmbH, in Dietikon, CH-020.4.025.525-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2009, S. 24, Publ. 5371282).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delic-Sapic, Mariastella, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: jugoslawische Staatsangehörige, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leitner, Peter Christian, von Basel, in Zeiningen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].