Auskünfte zu Raphael Grogg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Raphael Grogg
Publikationsnummer: HR02-1005716223, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Highlandgames Association of Switzerland in Liquidation, in Trüllikon, CHE-453.540.952, Verein (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004987762).
Domizil neu:
Die Domiziladresse wurde aufgehoben.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Raphael Grogg, Kapellenweg 8, 8217 Wilchingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg, Raphael, von Langenthal, in Wilchingen, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Trüllikon].
Publikationsnummer: HR02-1004987762, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Highlandgames Association of Switzerland, in Trüllikon, CHE-453.540.952, Verein (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2019, Publ. 1004699338).
Name neu:
Highlandgames Association of Switzerland in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.08.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grogg, Raphael, von Langenthal, in Trüllikon, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Hotz, Marianne, von Wald (ZH) und Muttenz, in Widen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hotz, Rolf, von Horgen, in Widen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 1856367, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Trendsport AG, bisher in St. Margrethen, CHE-102.096.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.1993, S. 1725).
Gründungsstatuten:
09.02.1993.
Statutenänderung:
21.11.2014.
Firma neu:
Red + White Swiss AG.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Wollerauerstrasse 56, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Personen in Fragen der persönlichen und materiellen Sicherheit wie auch die Ausführung von Aufträgen des Personenschutzes und des Schutzes von Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung vom 21.11.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitner, Peter, von Wittenbach, in Berg SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Künstl, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hörbranz (Oesterreich), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Stecher, in Horn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Michael, von Lützelflüh, in Feusisberg, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Grogg, Raphael, von Langenthal, in Trüllikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pfefferkorn, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.