Auskünfte zu Miriam Buchholz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Miriam Buchholz
Publikationsnummer: 6114342, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Blattenmärt-Lebensmittel AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.026.682-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 05.05.2003, S. 17, Publ. 975536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchholz, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buchholz, Miriam, von Zürich, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchholz, Nadia, von Zürich, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchholz-Landolt, Rita, von Zürich, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Niklaus, von Waldkirch, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiger, Beatrice, von Waldkirch, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dürst Treuhand AG (CH-020.3.907.156-4), in Rüti ZH, Revisionsstelle [bisher:Dürst Treuhand AG].
Publikationsnummer: 5991928, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mokka Gastro GmbH, in Rüti ZH, CH-020.4.031.215-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, S. 31, Publ. 5517294).
Statutenänderung:
16.12.2010.
Sitz neu:
Dürnten.
Domizil neu:
Heligeichstrasse 26b, 8632 Tann.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Gastro- und Restaurationsbetrieben, der Verkauf von Lebensmittel und Getränken und Kurierdienst, sowie Beratung und Führung von Detaillistengeschäften und Grosshandelsbetrieben und Import/Export von Alkoholika und Lebens- und Genussmittel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchholz, Miriam, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Buchholz-Landolt, Rita, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchholz-Landolt, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00].
Publikationsnummer: 2896100, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mokka Gastro GmbH, in Rüti ZH, CH-020.4.031.215-9, Dorfstrasse 16, 8630 Rüti ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.2005.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Gastro- und Restaurationsbetrieben sowie der Verkauf von Lebensmittel und Getränken und Kurierdienst. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Buchholz-Landolt, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.--;
Buchholz, Miriam, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Buchholz-Landolt, Rita, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.--.