Auskünfte zu Rita Buchholz-Landolt
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rita Buchholz-Landolt
Publikationsnummer: 6114342, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Blattenmärt-Lebensmittel AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.026.682-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 05.05.2003, S. 17, Publ. 975536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchholz, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buchholz, Miriam, von Zürich, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchholz, Nadia, von Zürich, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchholz-Landolt, Rita, von Zürich, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Niklaus, von Waldkirch, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiger, Beatrice, von Waldkirch, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dürst Treuhand AG (CH-020.3.907.156-4), in Rüti ZH, Revisionsstelle [bisher:Dürst Treuhand AG].
Publikationsnummer: 5991928, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mokka Gastro GmbH, in Rüti ZH, CH-020.4.031.215-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, S. 31, Publ. 5517294).
Statutenänderung:
16.12.2010.
Sitz neu:
Dürnten.
Domizil neu:
Heligeichstrasse 26b, 8632 Tann.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Gastro- und Restaurationsbetrieben, der Verkauf von Lebensmittel und Getränken und Kurierdienst, sowie Beratung und Führung von Detaillistengeschäften und Grosshandelsbetrieben und Import/Export von Alkoholika und Lebens- und Genussmittel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchholz, Miriam, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Buchholz-Landolt, Rita, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchholz-Landolt, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00].
Publikationsnummer: 5383998, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Brunnehof-Lebensmittel AG, in Uster, CH-020.3.026.679-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2009, S. 25, Publ. 5288400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchholz, Silvio, von Zürich, in Dürnten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buchholz-Landolt, Rita, von Zürich, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Niklaus, von Waldkirch, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Steiger, Beatrice, von Waldkirch und Oberuzwil, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].