Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Blattenmärt-Lebensmittel AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
29.04.2003
Löschung im Handelsregister
18.06.2019
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Hombrechtikon
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.026.682-9
UID/MWST
CHE-110.034.277
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Detailhandel mit Lebensmitteln und Güter des täglichen Bedarfs. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Dürst Treuhand AG | Wetzikon (ZH) | <2004 | 03.12.2013 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Blattenmärt-Lebensmittel AG
Publikationsnummer: HR03-1004653331, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Blattenmärt-Lebensmittel AG, in Hombrechtikon, CHE-110.034.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2019, Publ. 1004561647). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Coop Genossenschaft, in Basel (CHE-302.816.540), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004561647, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Blattenmärt-Lebensmittel AG, in Hombrechtikon, CHE-110.034.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1215073).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Niklaus, von Waldkirch, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiger, Beatrice, von Waldkirch, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Reto, von Davos, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, David, von Gempen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1215073, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Blattenmärt-Lebensmittel AG, in Hombrechtikon, CH-020.3.026.682-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 08.04.2011, Publ. 6114342).
Statutenänderung:
21.11.2013.
Zweck neu:
Detailhandel mit Lebensmitteln und Güter des täglichen Bedarfs. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Silvio Buchholz, Lebensmittel, in Hombrechtikon, gemäss Übernahmebilanz per 31.10.2002 mit Aktiven von CHF 559'336.50 und Passiven von CHF 458'849.51, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 486.99 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürst Treuhand AG (CH-020.3.907.156-4), in Rüti ZH, Revisionsstelle.