Auskünfte zu Andreas gen. Andy Brändli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas gen. Andy Brändli
Publikationsnummer: 5986906, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Brändle Air-Clean AG, in Mosnang, CH-320.3.048.869-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2005, S. 16, Publ. 3168802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Rudolf, von Glarus, in Laax, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmutz, Urs, von Worb, in Degersheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Andreas genannt Andy, von Bubikon, in Wattwil, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marano, Natalino, von Uznach, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Inspecta Revision AG (CH-320.3.016.405-1), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher:Inspecta Revision].
Publikationsnummer: 3168802, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Brändle Air-Clean AG, in Mosnang, CH-320.3.048.869-3, Projektierung, Planung und Herstellung von Anlagen zur Luftreinhaltung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2004, S. 6, Publ. 2278986).
Statutenänderung:
7.11.2005.
Zweck neu:
Projektierung, Planung und Herstellung von Anlagen zur Luftreinhaltung und -Aufbereitung, der Entstaubungs- und Fördertechnik sowie deren Montage und Instandhaltung inklusive Besorgung aller dazugehöriger Nebengeschäfte als auch Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Rechte an solchen erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hilzinger, Urs, von Gachnang, in Laax, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rageth, Claudio, von Domat/Ems, in Mosnang, mit Einzelprokura;
Breitenmoser, Georg, von Mosnang, in Bütschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändle, Rudolf, von Glarus, in Laax, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Schmutz, Urs, von Worb, in Degersheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Brändli, Andreas genannt Andy, von Bubikon, in Wattwil, mit Einzelprokura.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
BraCom A. Brändli, bisher in O b e r u z w i l , Produktion und Vertrieb von digitalen Lösungen usw. Einzelfirma (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2000, S. 4934).
Sitz neu:
W a t t w i l .
Domizil neu:
Rollenstrasse 6, 9630 Wattwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Andreas, von Bubikon, in Wattwil, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberuzwil].