Auskünfte zu Georg Breitenmoser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Georg Breitenmoser
Publikationsnummer: HR02-1004586669, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Breitenmoser & Ramsauer Elektro AG, in Herisau, CHE-107.508.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2009, S.3, Publ. 4946592).
Firma neu:
Breitenmoser & Ramsauer Elektro AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.03.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenmoser, Georg, von Mosnang, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Breitenmoser, Elsa, von Mosnang, in Herisau, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4015948, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Breitenmoser & Ramsauer Elektro AG, in Herisau, CH-300.3.012.551-6, Elektroinstallationen, Industrieservice usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2001, S. 1975).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramsauer, Hansueli, von Herisau, in Herisau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenmoser, Georg, von Mosnang, in Herisau, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Präsident).
Publikationsnummer: 3168802, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Brändle Air-Clean AG, in Mosnang, CH-320.3.048.869-3, Projektierung, Planung und Herstellung von Anlagen zur Luftreinhaltung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2004, S. 6, Publ. 2278986).
Statutenänderung:
7.11.2005.
Zweck neu:
Projektierung, Planung und Herstellung von Anlagen zur Luftreinhaltung und -Aufbereitung, der Entstaubungs- und Fördertechnik sowie deren Montage und Instandhaltung inklusive Besorgung aller dazugehöriger Nebengeschäfte als auch Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Rechte an solchen erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hilzinger, Urs, von Gachnang, in Laax, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rageth, Claudio, von Domat/Ems, in Mosnang, mit Einzelprokura;
Breitenmoser, Georg, von Mosnang, in Bütschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändle, Rudolf, von Glarus, in Laax, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Schmutz, Urs, von Worb, in Degersheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Brändli, Andreas genannt Andy, von Bubikon, in Wattwil, mit Einzelprokura.