Auskünfte zu Urs E. Schmutz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Urs E. Schmutz
Publikationsnummer: 3032509, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Schmutz & Partner GmbH Personalberatung, in Herisau, CHE-109.393.290, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, Publ. 6006958).
Firma neu:
Schmutz & Partner GmbH Personalberatung in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.08.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Urs, von Worb, in Herisau, Gesellschafter, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Publikationsnummer: 6006958, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Schmutz & Partner GmbH Personalberatung, bisher in St. Gallen, CH-300.4.014.301-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 24, Publ. 5118830).
Statutenänderung:
20.01.2011.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Platz 12, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eine Personalberatung mit allen einschlägigen Dienstleistungen. Sie kann Unternehmen gleicher und ähnlicher Art erwerben, sich in jeder rechtlich möglichen Form an solchen Unternehmen beteiligen, Immobilien erwerben, verwalten und veräussern sowie im übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, welche der Förderung des Geschäftszweckes dienen oder im Zusammenhang mit der Anlage ihrer Mittel stehen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Urs, von Worb, in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in St. Gallen].
Publikationsnummer: 5986906, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Brändle Air-Clean AG, in Mosnang, CH-320.3.048.869-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2005, S. 16, Publ. 3168802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Rudolf, von Glarus, in Laax, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmutz, Urs, von Worb, in Degersheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Andreas genannt Andy, von Bubikon, in Wattwil, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marano, Natalino, von Uznach, in Flawil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Inspecta Revision AG (CH-320.3.016.405-1), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher:Inspecta Revision].