Informazioni su Peter Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3281135, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ifp sankt gallen ag, in St. Gallen, CHE-107.929.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1203859).
Statutenänderung:
06.01.2017.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00, 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter, von St. Gallen, in Niederteufen (Schlatt-Haslen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Peter, von St. Gallen, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst, Otto, von Luthern, in Goldach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schiro, Daniele, von Niederhelfenschwil, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6532068, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ifp sankt gallen ag, in St. Gallen, CH-320.3.018.443-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2009, S. 12, Publ. 5342246).
Statutenänderung:
27.01.2012.
Zweck neu:
Unternehmens-, Finanz- und Versicherungsberatung, Vermittlung von Versicherungen sowie Erbringung von kommerziellen und administrativen Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktien neu:
90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Johannes genannt Hannes, von Häggenschwil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter, von St. Gallen, in Niederteufen (Schlatt-Haslen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von St. Gallen und Wartau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuhn, Peter, von St. Gallen, in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von St. Gallen und Lütisburg, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst, Otto, von Luthern, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ledergerber, Bruno, von Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Waldkirch und Andwil SG, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].