Informazioni su Verso Versicherungstreuhand AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Verso Versicherungstreuhand AG
- Verso Versicherungstreuhand AG opera nel settore «Servizi per le assicurazioni e casse pensioni» ed è attualmente attiva. La sede è a St. Gallen.
- Il dirigenza è composto da ha 10 persone. L’azienda è stata costuita nel 14.06.1979.
- Il 18.07.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Verso Versicherungstreuhand AG.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Melih Yaman,
Daniele Schiro,
Hans Peter Knöpfel-Ebneter,
Robert Streule-Fässler,
Stefan Meile
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.06.1979
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.018.443-3
IDI/IVA
CHE-107.929.699
Ramo economico
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Unternehmens-, Finanz- und Versicherungsberatung, Vermittlung von Versicherungen sowie Erbringung von kommerziellen und administrativen Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treviso Revisions AG | St. Gallen | 27.04.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ifp Versicherungstreuhand AG
- ifp sankt gallen ag
- ifb st. gallen ag
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verso Versicherungstreuhand AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006088205, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verso Versicherungstreuhand AG, in St. Gallen, CHE-107.929.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2024, Publ. 1005953920).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yaman, Melih, von St. Gallen, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005953920, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verso Versicherungstreuhand AG, in St. Gallen, CHE-107.929.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005798084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Otto, von Luthern, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alther, Nadina, von Eggersriet, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiro, Daniele, von Niederhelfenschwil, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knöpfel, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Hundwil, in Appenzell (Schwende-Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien;
Streule, Robert, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005798084, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verso Versicherungstreuhand AG, in St. Gallen, CHE-107.929.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481915).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, Stefan, von Mosnang, in Andwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Messerli, Werner, von Rüeggisberg, in Davos Glaris (Davos), mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.