Daniele Schiro
residente a Teufen, da Niederhelfenschwil Mandati attuali: Verso Versicherungstreuhand AG, Verso Appenzell AG e di più Persone correlate: Melih Yaman, Robert Streule-Fässler, Hans Peter Knöpfel-Ebneter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniele Schiro", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniele Schiro"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniele Schiro", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniele Schiro"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniele Schiro
Persone con il nome Daniele Schiro lavorano in questi rami economici
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Daniele Schiro
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniele Schiro
Numero di pubblicazione: HR02-1006034589, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Rupf GmbH Versicherungs-Treuhand, in Teufen (AR), CHE-105.645.009, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2023, Publ. 1005698815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Florian, von Mörschwil, in Eggersriet, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schiro, Daniele, von Niederhelfenschwil, in Teufen (AR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacob, Pascal, von Wittenbach, in Gaiserwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005953920, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Verso Versicherungstreuhand AG, in St. Gallen, CHE-107.929.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005798084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Otto, von Luthern, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alther, Nadina, von Eggersriet, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiro, Daniele, von Niederhelfenschwil, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knöpfel, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Hundwil, in Appenzell (Schwende-Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien;
Streule, Robert, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005915695, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
GRISCHABROKE APPENZELL AG, in Schwende-Rüte, CHE-112.578.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467421).
Statutenänderung:
13.12.2023.
Firma neu:
Verso Appenzell AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Unternehmens-, Finanz- und Versicherungsberatung, Vermittlung von Versicherungen sowie Erbringen von kommerziellen und administrativen Dienstleistungen im In- und Auslad. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen und Vertretungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Patente, Lizenzen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiro, Daniele, von Niederhelfenschwil, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel, Marco, von Rebstein, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Florian, von Mörschwil, in Eggersriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöpfel-Ebneter, Hanspeter, von Hundwil, in Appenzell (Schwende-Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Streule-Fässler, Robert, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].