Informazioni su Peter Kuhn
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Kuhn
Ultimi comunicati FUSC: Peter Kuhn
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005852210, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
PK Broker GmbH, in Teufen (AR), CHE-114.013.498, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2008, S.3, Publ. 4287326).
Firma neu:
PK Broker GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Peter, von St. Gallen, in Teufen (AR), Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: HR02-1005061347, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ifp sankt gallen ag, in St. Gallen, CHE-107.929.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2019, Publ. 1004736996).
Statutenänderung:
16.12.2020.
Firma neu:
ifp Versicherungstreuhand AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Unternehmens-, Finanz- und Versicherungsberatung, Vermittlung von Versicherungen sowie Erbringung von kommerziellen und administrativen Dienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Peter, von St. Gallen, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Otto, von Luthern, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schiro, Daniele, von Niederhelfenschwil, in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alther, Nadina, von Eggersriet, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3281135, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ifp sankt gallen ag, in St. Gallen, CHE-107.929.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1203859).
Statutenänderung:
06.01.2017.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00, 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Peter, von St. Gallen, in Niederteufen (Schlatt-Haslen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Peter, von St. Gallen, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst, Otto, von Luthern, in Goldach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schiro, Daniele, von Niederhelfenschwil, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.