Informazioni su Leo Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Leo Müller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Leo Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6168090, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Zunfthaus zu Pfistern, in Luzern, CH-100.5.008.846-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2009, S. 12, Publ. 5197996).
Statutenänderung:
19.05.2010.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur deren Vermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein von CHF 1'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen Brief, durch Zirkular oder durch zeitgemässe Mittel. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Leo, von Root und Wauwil, in Root, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4639554, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Leo Müller AG, in Root, CH-100.3.014.980-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 17.07.1997, S. 5066).
Statutenänderung:
28.08.2008.
Firma neu:
Beck Müller AG. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christof, von Root und Wauwil, in Root, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Müller, Leo, von Root und Wauwil, in Root, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Modula Treuhand Minder + Partner, in Rothenburg (CH-100.2.014.518-8), Revisionsstelle [bisher: Modula Treuhand Minder + Partner, in Rothenburg].
Numero di pubblicazione: 2073056, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Zunfthaus zu Pfistern, in Luzern, Erwerb, Betrieb und Verwaltung des Zunfthauses zu Pfistern in Luzern, Genossenschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.1993, S. 3975).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Franz, von Buttisholz, in Buttisholz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Josef, von Schüpfheim und Langnau b. Reiden, in Schüpfheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hurschler, Ferdinand, von Engelberg, in Menznau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kreyenbühl, Josef, von Ettiswil und Dagmersellen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sidler, Franz, von Küssnacht, in Root, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Paul, von Dallenwil, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Koch, Hans, von Romoos, in Küssnacht am Rigi, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Emmen];
Giopp, Viktor, von Luzern, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Urs, von Luthern, in Luthern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Limacher, Toni, von Escholzmatt und Schüpfheim, in Escholzmatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Märchy, Urs, von Schwyz, in Ebikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Leo, von Root und Wauwil, in Root, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.