Informazioni su Urs Kunz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Kunz
Ultimi comunicati FUSC: Urs Kunz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005199993, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Raiffeisenbank Luzerner Hinterland Genossenschaft, in Willisau, CHE-105.810.337, Genossenschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiener, Urs Josef, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Urs, von Luthern, in Luthern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärli-Räber, Myriam, von Küssnacht SZ, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopp, Victor, von Luthern, in Luthern, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Amrein-Scherrer, Nicole, von Nesslau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1930745, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Klosterbäckerei GmbH, in Luthern, CHE-242.916.526, Neuheim, 6156 Luthern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.2014.
Zweck:
Betrieb von Bäckerei-Konditorei-Lebensmittelgeschäften mit angegliederten Post-Dienstleistungen;
Beteiligungen;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.12.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kunz, Urs, von Luthern, in Luthern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1475143, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Raiffeisenbank Willisau-Gettnau-Ufhusen Genossenschaft, in Willisau, CHE-105.810.337, Genossenschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2013, Publ. 7161836).
Statutenänderung:
17.03.2014.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Luthern Genossenschaft, in Luthern (CHE-107.283.288), gemäss Fusionsvertrag vom 15./21.01.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 105'295'249.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 101'914'472.88 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten für einen Anteilschein zu CHF 200.00, einen Anteilschein zu CHF 200.00 der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
Raiffeisenbank Luzerner Hinterland Genossenschaft.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Die Genossenschafter sind nachschusspflichtig für Bilanzverluste bis zum Betrag von CHF 8'000.--.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Jeder Genossenschafter hat wenigstens einen Anteilschein von mindestens CHF 200.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen im SHAB. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Alois, von Entlebuch, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Urs, von Luthern, in Luthern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kopp, Victor, von Luthern, in Luthern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nyffenegger, Peter, von Wyssachen, in Gondiswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Birrer, Thomas, von Luthern, in Luthern, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in Luzern (CH-100.9.021.758-3)].