Informazioni su Viktor M. Giopp
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Viktor M. Giopp
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005056014, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MRL Restaurationsbetriebe AG, in Luzern, CHE-104.937.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, S.0, Publ. 1588001).
Firma neu:
MRL Restaurationsbetriebe AG in Liquidation. Mit Erklärung vom 14.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 14.12.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Anton Rubi, Dorfstrasse 84c, 6332 Hagendorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giopp, Viktor, von Luzern, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Marcel, von Leuggern, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Panarex Revisions + Treuhand AG (CHE-103.756.767), in Kloten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubi, Anton, von Grindelwald, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3749593, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Zunfthaus zu Pfistern, in Luzern, CHE-103.905.004, Genossenschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2012, Publ. 6818442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giopp, Viktor, von Luzern, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stocker, Anna Maria, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreyenbühl, Josef, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter, Emil, von Ebnat-Kappel, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne AG, in Luzern (CH-100.3.004.354-1)].
Numero di pubblicazione: 1636251, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Personalfürsorgestiftung der Firma Hochstrasser AG, in Luzern, CHE-109.772.977, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2011, Publ. 6348818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giopp, Viktor, von Luzern, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giopp, Viktor M., 1965, von Luzern, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Josef, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Kassier und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vesti, René, von Vilters-Wangs, in Sursee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Michaela, von Reitnau, in Schenkon, Kassierin und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camenzind, Gerold, von Beromünster und Gersau, in Sursee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OPES AG (CHE-102.372.223), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Opes Revision AG (CH-100.3.010.282-2), in Emmen].