Informazioni su Mireille Henry
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mireille Henry
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005303815, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation du Musée Jurassien des Arts, à Moutier, CHE-110.382.502, fondation (No. FOSC 23 du 04.02.2020, Publ. 1004821312).
Modification de l'acte de fondation:
05.08.2021.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Frainier, Hubert, de La Baroche, à Belprahon, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Henry, Mireille, de Damphreux, à Berlincourt (Haute-Sorne), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Joye-Cagnard, Hélène, de Genève, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Voisard, Jean-Marc, de Fontenais, à Delémont, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Winistörfer, Marcel, de Oensingen, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Charmillot, Dominique, de Val Terbi, à Moutier, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Amstutz, Julie, de Sigriswil, à Miécourt (La Baroche), membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Boegli, Hélène Alice, de Seeberg, à Movelier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Coste, Claire Lise, de Boudry, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Terrier, Sara, de Genève, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1004821312, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation du Musée Jurassien des Arts, à Moutier, CHE-110.382.502, fondation (No. FOSC 115 du 18.06.2014, p.0, Publ. 1560497).
Nouvelle adresse:
Rue Centrale 4, 2740 Moutier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Audit Transjurane SA (CHE-102.252.151), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Frainier, Hubert, de La Baroche, à Belprahon, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Gfeller, Johann Mario, de Röthenbach im Emmental, à Moutier, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Girardin, Hubert, de Le Bémont (JU), à Saignelégier, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Henry, Mireille, de Damphreux, à Berlincourt (Haute-Sorne), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Joye-Cagnard, Hélène, de Genève, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
Voisard, Jean-Marc, de Fontenais, à Delémont, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
Winistörfer, Marcel, de Oensingen, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 1560497, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation du Musée Jurassien des Arts, à Moutier, CHE-110.382.502, fondation (No. FOSC 64 du 30.03.2012, Publ. 6618080).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Salvi, Renato, de Delémont, à Delémont, vice-président, avec signature collective à deux;
Egli, Thierry, de Brislach, à Saint-Imier, membre, avec signature collective à deux;
Cabrio, Véronique, de Courroux, à Moutier, membre, sans droit de signature;
Nicod, Caroline, de Malapalud, à Biel/Bienne, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Gfeller, Johann Mario, de Röthenbach im Emmental, à Moutier, vice-président, avec signature collective à deux;
Girardin, Hubert, de Le Bémont JU, à Saignelégier, membre, avec signature collective à deux;
Henry, Mireille, de Damphreux, à Berlincourt (Haute-Sorne), membre, avec signature collective à deux [précédemment: à Courrendlin];
Joye-Cagnard, Hélène, de Genève, à Biel/Bienne, membre, sans droit de signature;
Voisard, Jean-Marc, de Fontenais, à Delémont, membre, sans droit de signature [précédemment: à Saint-Imier];
Winistörfer, Marcel, de Oensingen, à Moutier, membre, sans droit de signature;
Audit Transjurane SA (CHE-102.252.151), à Delémont, organe de révision [précédemment: Audit Transjurane SA (CH-670.3.002.594-8)].