Informazioni su Hubert Georges André Frainier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hubert Georges André Frainier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005303815, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation du Musée Jurassien des Arts, à Moutier, CHE-110.382.502, fondation (No. FOSC 23 du 04.02.2020, Publ. 1004821312).
Modification de l'acte de fondation:
05.08.2021.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Frainier, Hubert, de La Baroche, à Belprahon, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Henry, Mireille, de Damphreux, à Berlincourt (Haute-Sorne), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Joye-Cagnard, Hélène, de Genève, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Voisard, Jean-Marc, de Fontenais, à Delémont, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Winistörfer, Marcel, de Oensingen, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Charmillot, Dominique, de Val Terbi, à Moutier, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Amstutz, Julie, de Sigriswil, à Miécourt (La Baroche), membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Boegli, Hélène Alice, de Seeberg, à Movelier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Coste, Claire Lise, de Boudry, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Terrier, Sara, de Genève, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1004821312, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation du Musée Jurassien des Arts, à Moutier, CHE-110.382.502, fondation (No. FOSC 115 du 18.06.2014, p.0, Publ. 1560497).
Nouvelle adresse:
Rue Centrale 4, 2740 Moutier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Audit Transjurane SA (CHE-102.252.151), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Frainier, Hubert, de La Baroche, à Belprahon, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Gfeller, Johann Mario, de Röthenbach im Emmental, à Moutier, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Girardin, Hubert, de Le Bémont (JU), à Saignelégier, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Henry, Mireille, de Damphreux, à Berlincourt (Haute-Sorne), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Joye-Cagnard, Hélène, de Genève, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
Voisard, Jean-Marc, de Fontenais, à Delémont, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
Winistörfer, Marcel, de Oensingen, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 2510309, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Bourse d'Etudes Rotary Porrentruy - Delémont, à Delémont, CHE-109.334.198, fondation (No. FOSC 199 du 14.10.2009, p. 11, Publ. 5294044).
Nouvelle adresse:
c/o Charles-André Schäublin, Rue du Mont-Terri 6, 2800 Delémont.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Charmillot, Bernard, de Vicques, à Delémont, président, avec signature collective à deux;
Raval, Martial, de Alle, à Porrentruy, secrétaire, avec signature collective à deux;
Hubleur, Marcel, de Alle, à Porrentruy, caissier, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Cattin, Vincent Marie Armand Xavier, de Les Bois, à Saignelégier, président, avec signature collective à deux;
Balmer, Patrick Jean-Pierre Marcel, de Mühleberg, à Alle, membre et secrétaire et caissier, avec signature collective à deux;
Frainier, Hubert Georges André, de La Baroche, à Belprahon, membre, avec signature collective à deux.