Informazioni su Hélène Joye-Cagnard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hélène Joye-Cagnard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005868087, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation du Château de St-Maurice, à Saint-Maurice, CHE-110.557.285, fondation (No. FOSC 54 du 17.03.2023, Publ. 1005703517).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Joye-Cagnard, Hélène, de Genève, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Barras-Brouyère, Magali Anne, de Sion, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1005303815, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation du Musée Jurassien des Arts, à Moutier, CHE-110.382.502, fondation (No. FOSC 23 du 04.02.2020, Publ. 1004821312).
Modification de l'acte de fondation:
05.08.2021.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Frainier, Hubert, de La Baroche, à Belprahon, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Henry, Mireille, de Damphreux, à Berlincourt (Haute-Sorne), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Joye-Cagnard, Hélène, de Genève, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Voisard, Jean-Marc, de Fontenais, à Delémont, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Winistörfer, Marcel, de Oensingen, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Charmillot, Dominique, de Val Terbi, à Moutier, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Amstutz, Julie, de Sigriswil, à Miécourt (La Baroche), membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Boegli, Hélène Alice, de Seeberg, à Movelier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Coste, Claire Lise, de Boudry, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Terrier, Sara, de Genève, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1004821312, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fondation du Musée Jurassien des Arts, à Moutier, CHE-110.382.502, fondation (No. FOSC 115 du 18.06.2014, p.0, Publ. 1560497).
Nouvelle adresse:
Rue Centrale 4, 2740 Moutier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Audit Transjurane SA (CHE-102.252.151), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Frainier, Hubert, de La Baroche, à Belprahon, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Gfeller, Johann Mario, de Röthenbach im Emmental, à Moutier, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Girardin, Hubert, de Le Bémont (JU), à Saignelégier, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Henry, Mireille, de Damphreux, à Berlincourt (Haute-Sorne), membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Joye-Cagnard, Hélène, de Genève, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
Voisard, Jean-Marc, de Fontenais, à Delémont, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
Winistörfer, Marcel, de Oensingen, à Moutier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre, sans droit de signature];
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.