Informazioni su TFB AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu TFB AG
- TFB AG ha sede a Wildegg ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Analisi, tecniche, fisiche e chimiche».
- TFB AG ha 7 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 27.08.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: TFB AG.
- Tutte le informazioni su i 2 marchi registrati dell'azienda TFB AG.
- 4 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: S-Cert AG, TFB Diagnostic Systems AG, TFB Holding AG.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Daniela Amsler Obrist,
Arno Catrina,
André Renggli,
Jürg Poppel,
Fernand Deillon
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Möriken-Wildegg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.443.619-3
IDI/IVA
CHE-432.415.979
Ramo economico
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführen von fachlich neutralen und unabhängiger Prüfung, Untersuchung und Beratung, Aus- und Weiterbildung mit den Schwerpunkten mineralische Bindemittel, Beton, Betonbau und Asphalt sowie Entwicklung und Vertrieb der dazu erforderlichen Hilfs- und Betriebsmittel; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RRT AG Treuhand und Revision | Chur | 04.06.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 21.12.2017 | 03.06.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
TFB | 26.05.2011 | attivo | 63714/2010 |
26.05.2011 | cancellata | 63717/2010 |
Ultimi comunicati FUSC: TFB AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006115309, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TFB AG, in Möriken-Wildegg, CHE-432.415.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2024, Publ. 1006047651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wasmer, Roger, von Eggerberg, in Hendschiken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amsler, Daniela, von Niederlenz, in Rüfenach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006047651, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TFB AG, in Möriken-Wildegg, CHE-432.415.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005790214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klemm, Veronika, von Niederlenz, in Niederlenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige];
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005790214, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TFB AG, in Möriken-Wildegg, CHE-432.415.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3948771).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kündig, Daniel, von Rüschlikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenner, Karin, von Luzern, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Catrina, Arno, von Andeer, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poppel, Jürg, von Domat/Ems, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, André, von Chur und Entlebuch, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.