Fernand Deillon
residente a Wildegg, da Vuisternens-devant-Romont e Zürich Mandati attuali: RTB Regionale Technische Betriebe, BBL Basler Baulabor AG, Muttenz e di più Persone correlate: Manfred Zwahlen, Felix Beat Rieser, Ariane Fankhauser e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fernand Deillon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fernand Deillon"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fernand Deillon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fernand Deillon"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fernand Deillon
Persone con il nome Fernand Deillon lavorano in questi rami economici
Produzione e fornitura di energia elettrica
Uffici di architettura e ingegneria
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Produzione e fornitura di energia elettrica
Uffici di architettura e ingegneria
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Compravendita di immobili propri
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Fernand Deillon
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fernand Deillon
Numero di pubblicazione: HR02-1005384706, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
RTB Regionale Technische Betriebe, in Möriken-Wildegg, CHE-112.789.719, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004808044).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Jürg, von Untersiggenthal, in Niederlenz, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenner, Karin, von Signau, Weinfelden und Luzern, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Härdi, Roland, von Staufen, in Niederlenz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weibel, Roland, von Schongau, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deillon, Fernand, von Vuisternens-devant-Romont, in Möriken-Wildegg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Vuisternens-devant-Romont, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lüthi, Roberto, von Derendingen, in Villmergen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004557822, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
RTB Regionale Technische Betriebe, in Möriken-Wildegg, CHE-112.789.719, Hardring 12, 5103 Wildegg, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Statutendatum:
23.10.2001. 03.10.2006.
Zweck:
Der Verband sorgt für die zweckmässige, vorteilhafte und sichere Versorgung der Verbandsgemeinden mit elektrischer Energie und Wasser. Er betreibt zudem ein Fernwärmenetz und ein Versorgungsnetz für Informationsmeldeanlagen.
Er betreibt ein Service-Center und kann im Auftragsverhältnis zum Beispiel folgende Dienstleistungen erbringen:
1. Allgemeine Entsorgungsaufgaben, 2. Abwasserentsorgung, 3. Strassenwesen, 4. Leitungskataster, 5. Unterhalt und Betrieb von Gemeindebauten, 6. Bauverwaltung, 7. Schwimmbad in Möriken-Wildegg. Der Verband kann sich an anderen Verbänden und Gesellschaften beteiligen.
Organisation:
Organisation: Abgeordnetenversammmlung, Vorstand und Kontrollstelle.
Rechtsgrundlage:
§§ 74 ff. des aargauischen Gesetzes über die Einwohnergemeinden vom 19.12.1978 (Gemeindegesetz;
SAR 171.100);
Beschlüsse der Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden Möriken-Wildegg und Niederlenz vom 21.06.2001 bzw. 22.06.2001 über die Errichtung des Gemeindeverbandes, Beschlüsse der Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden über die Genehmigung der Änderung der Satzungen vom 16.06.2006 bzw. 22.06.2006, Genehmigung durch das Departement des Innern des Kantons Aargau vom 23.10.2001 bzw. durch das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau vom 03.10.2006.
Haftung:
Subsidiäre Haftung der Verbandsgemeinden gemäss Satzungen.
Eingetragene Personen:
Cavegn, Roger, von Tujetsch, in Möriken-Wildegg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hitz, Jürg, von Untersiggenthal, in Niederlenz, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenner, Karin, von Luzern, Weinfelden und Signau, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Deillon, Fernand, von Vuisternens-devant-Romont und Zürich, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Härdi, Roland, von Staufen, in Niederlenz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Körtvelyesi, Laszlo, von Spreitenbach, in Möriken-Wildegg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Roger, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Kurt, von Solothurn, in Würenlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Roland, von Schongau, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3948769, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TFB Diagnostic Systems AG, in Möriken-Wildegg, CHE-290.743.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3602423).
Statutenänderung:
12.12.2017.
Aktien neu:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Daniel, von Rüschlikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deillon, Fernand, von Zürich, in Möriken-Wildegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brenner, Karin, von Luzern, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Pascal, von Horw, in Lausanne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiegg, Dr. Yves, von Steckborn, in Schneisingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schiegg, Dr. Yves, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].