Informazioni su Pascal Kronenberg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Pascal Kronenberg
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pascal Kronenberg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3948769, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TFB Diagnostic Systems AG, in Möriken-Wildegg, CHE-290.743.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3602423).
Statutenänderung:
12.12.2017.
Aktien neu:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Daniel, von Rüschlikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deillon, Fernand, von Zürich, in Möriken-Wildegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brenner, Karin, von Luzern, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Pascal, von Horw, in Lausanne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiegg, Dr. Yves, von Steckborn, in Schneisingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schiegg, Dr. Yves, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3948767, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TFB AG, in Möriken-Wildegg, CHE-105.778.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3755021).
Statutenänderung:
12.12.2017.
Firma neu:
TFB Holding AG.
Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an Industrie- und Handelsunternehmen aller Art sowie Errichtung und Finanzierung solcher Unternehmen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiegg, Dr. Yves, von Steckborn, in Schneisingen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klemm, Dr. Veronika, deutsche Staatsangehörige, in Niederlenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Pascal, von Horw, in Lausanne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wasmer, Roger, von Eggerberg, in Hendschiken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deillon, Fernand, von Vuisternens-devant-Romont und Zürich, in Möriken-Wildegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ehrsam, Bruno, von Rümlingen, in Rümlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3755021, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TFB AG, in Möriken-Wildegg, CHE-105.778.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479837).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunkeler, Dr. Friedrich Josef, von Pfaffnau, in Möriken-Wildegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deillon, Fernand, von Vuisternens-devant-Romont und Zürich, in Möriken-Wildegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kronenberg, Pascal, von Horw, in Lausanne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.