Informazioni su Dr. Veronika Klemm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Veronika Klemm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006047651, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TFB AG, in Möriken-Wildegg, CHE-432.415.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005790214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klemm, Veronika, von Niederlenz, in Niederlenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutsche Staatsangehörige];
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005441083, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
RTB Regionale Technische Betriebe, in Möriken-Wildegg, CHE-112.789.719, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2022, Publ. 1005429412).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieser, Felix, von Affeltrangen und Eschlikon, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doessegger, Andreas, von Seon, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fehlmann, Beat, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klemm, Veronika, deutsche Staatsangehörige, in Niederlenz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Link, Jürg Werner, von Burg (AG) und Niederlenz, in Niederlenz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärer, André, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3948767, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
TFB AG, in Möriken-Wildegg, CHE-105.778.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3755021).
Statutenänderung:
12.12.2017.
Firma neu:
TFB Holding AG.
Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an Industrie- und Handelsunternehmen aller Art sowie Errichtung und Finanzierung solcher Unternehmen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiegg, Dr. Yves, von Steckborn, in Schneisingen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klemm, Dr. Veronika, deutsche Staatsangehörige, in Niederlenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Pascal, von Horw, in Lausanne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wasmer, Roger, von Eggerberg, in Hendschiken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deillon, Fernand, von Vuisternens-devant-Romont und Zürich, in Möriken-Wildegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ehrsam, Bruno, von Rümlingen, in Rümlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].