Informazioni su TechCenter Reinach AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu TechCenter Reinach AG
- TechCenter Reinach AG ha sede a Reinach BL ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 07.12.2009.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 19.09.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-115.263.738.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 12 altre aziende attive. Queste includono: ALPENBECK AG, Distrimarca AG, Haecky Drink AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Marco Zanolari,
Franziska Kohler-Sütterlin,
Dr. Roberto Peduzzi
i più recenti aventi diritto di firma
Marco Zanolari,
Franziska Kohler-Sütterlin,
Dr. Roberto Peduzzi,
Ludger Volkermann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.12.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Reinach (BL)
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.013.293-5
IDI/IVA
CHE-115.263.738
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Bau, den Betrieb und die Vermietung von gewerblichen Immobilien, namentlich von Parkhäusern, Industrie-, Lager-, Labor-, und Büroräumlichkeiten, sowie die Vermietung von Parkplätzen im Gebiet Kägen in Reinach BL. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann in der Schweiz Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung, namentlich für Tochter-, Mutter-, und Schwestergesellschaften und Dritte vornehmen, sowie Darlehen und Garantien eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Copartner Revision AG | Basel | 11.12.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: TechCenter Reinach AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006133455, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
TechCenter Reinach AG, in Reinach (BL), CHE-115.263.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2024, Publ. 1006053678).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haecky, Philippe, von Luzern und Therwil, in Duggingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haecky-Maurer, Peter, von Luzern und Therwil, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peduzzi, Roberto, von San Vittore, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zanolari, Marco, von Brusio, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006053678, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
TechCenter Reinach AG, in Reinach (BL), CHE-115.263.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734702).
Statutenänderung:
22.05.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau, den Betrieb und die Vermietung von gewerblichen Immobilien, namentlich von Parkhäusern, Industrie-, Lager-, Labor-, und Büroräumlichkeiten, sowie die Vermietung von Parkplätzen im Gebiet Kägen in Reinach BL. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann in der Schweiz Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung, namentlich für Tochter-, Mutter-, und Schwestergesellschaften und Dritte vornehmen, sowie Darlehen und Garantien eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe oder E-Mail an die an den Verwaltungsrat mitgeteilten Adressen.
Numero di pubblicazione: HR02-1005734702, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
TechCenter Reinach AG, in Reinach (BL), CHE-115.263.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005541957).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler-Sütterlin, Franziska, von Reinach (BL), in Münchenstein, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haecky-Maurer, Peter, von Therwil und Luzern, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Therwil und Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.