Informazioni su Franziska Kohler-Sütterlin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Franziska Kohler-Sütterlin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004583543, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Haecky Holding AG, in Reinach (BL), CHE-101.623.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2019, Publ. 1004534505).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler-Sütterlin, Franziska, von Münchenstein, Seehof, Reinach (BL) und Schönenbuch, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Münchenstein, Reinach (BL), Schönenbuch und Seehof, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 1906759, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Deliciel AG, in Birmenstorf AG, CHE-109.642.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, Publ. 1170625).
Statutenänderung:
18.12.2014.
Zweck neu:
Errichtung und Betrieb einer Produktionsstätte auf dem Gebiet der Lebensmittelverarbeitung, Herstellung und Verkauf von Grund, Halb- und Fertigprodukten für die Bedürfnisse von Gastronomie-Betrieben und des Handels;
kann auch Eigenmarken produzieren und vertreiben, sich an anderen Unternehmungen mit gleichartigen oder ähnlichen Zwecken beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Agenturen errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Teilaktiven von CHF 11'990'427.-- und Teilpassiven von CHF 6'990'427.-- der 'Deliciel AG' (neu: MP Real Estate AG), in Birmenstorf AG, nämlich den gesamten Geschäftsbetrieb (ohne Liegenschaften und Gebäude sowie allfällige Grundpfandschulden), gemäss Bilanz per 01.10.2002, wofür 50'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enderli, Yves, von Illnau-Effretikon, in Würenlos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler-Sütterlin, Franziska, von Reinach BL, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furtwängler, Arnold, von Zürich, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haecky, Peter, von Therwil, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haecky, Philippe, von Therwil, in Duggingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfeifer, Dr. Michael, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1626847, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Immobilien Kägen AG, in Reinach BL, CHE-115.263.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S. 6, Publ. 5467076).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler-Sütterlin, Franziska, von Reinach BL, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Copartner Revision AG (CH-270.3.001.085-4)].