Informazioni su Ludger Volkermann
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ludger Volkermann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005925240, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gerber Biscuits GmbH, in Zweisimmen, CHE-105.432.063, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455531).
Domizil neu:
c/o Daniel Gerber, Bällizgasse 4, 3770 Zweisimmen. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 14.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Daniel, von Langnau im Emmental, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haecky Holding AG (CHE-101.623.546), in Reinach BL, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wehrli, Markus, von Basel, in Oberwil BL, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haecky, Peter, von Therwil und Luzern, in Therwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haecky, Philippe, von Therwil, in Duggingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Franziska, von Münchenstein, Reinach (BL), Schönenbuch und Seehof, in Münchenstein, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle;
Volkermann, Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005387935, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Food & Handel GmbH, in Rheineck, CHE-102.952.254, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2020, Publ. 1004798449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flachmann, Patric, von Rain, in Rebstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
GMTC Treuhand & Consulting AG (CHE-107.647.893), in St. Gallen, Revisionsstelle, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haecky Holding AG (CHE-101.623.546), in Reinach BL, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wehrli, Markus, von Basel, in Oberwil BL, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haecky, Peter, von Therwil, in Therwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haecky, Philippe, von Therwil, in Duggingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Franziska, von Reinach (BL), in Münchenstein, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfeifer, Michael, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle;
Frangi, Daniela, von Mendrisio, in Arbon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüssy, Martin, von Safenwil, in Altenrhein (Thal), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Rietmann, Martin, von Luzern, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Volkermann, Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004882263, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Picosa GmbH, in Reinach (BL), CHE-110.608.362, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518833).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rogenmoser, Pius, von Oberägeri, in Aesch (BL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volkermann, Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].