Indirizzo
c/o Daniel Gerber
Bällizgasse 4
3770 Zweisimmen
Informazioni su Gerber Biscuits GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Gerber Biscuits GmbH
- Gerber Biscuits GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Fabbricazione di pane e prodotti da forno». La sede si trova a Zweisimmen.
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 11.01.2000.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 29.08.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-105.432.063.
- Il base di dati IPI contiene attualmente 2 marchi o applicazioni per marchi dell'azienda Gerber Biscuits GmbH.
Dirigenza (5)
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Markus Wehrli,
Ludger Volkermann,
Franziska Kohler-Sütterlin,
Philippe Haecky
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.01.2000
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zweisimmen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.4.014.003-6
IDI/IVA
CHE-105.432.063
Ramo economico
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung und Entwicklung von Biscuits und Backwaren aller Art. Kann Produktionsbetriebe und Verkaufsgeschäfte für Biscuits und Backwaren aller Art betreiben. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Copartner Revision AG | Basel | 04.01.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
GERBER BISCUITS | 05.12.2016 | attivo | 61125/2016 |
05.12.2016 | attivo | 61126/2016 |
Ultimi comunicati FUSC: Gerber Biscuits GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006116921, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gerber Biscuits GmbH, in Zweisimmen, CHE-105.432.063, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2024, Publ. 1005925240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haecky, Peter, von Therwil und Luzern, in Therwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005925240, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gerber Biscuits GmbH, in Zweisimmen, CHE-105.432.063, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455531).
Domizil neu:
c/o Daniel Gerber, Bällizgasse 4, 3770 Zweisimmen. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 14.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Daniel, von Langnau im Emmental, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haecky Holding AG (CHE-101.623.546), in Reinach BL, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wehrli, Markus, von Basel, in Oberwil BL, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haecky, Peter, von Therwil und Luzern, in Therwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haecky, Philippe, von Therwil, in Duggingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Franziska, von Münchenstein, Reinach (BL), Schönenbuch und Seehof, in Münchenstein, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle;
Volkermann, Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004455531, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gerber Biscuits GmbH, in Zweisimmen, CHE-105.432.063, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2018, Publ. 4248635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chin-Sue-Gerber, Henk, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gerber, Roman, von Tuggen, in Zweisimmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Daniel, von Langnau im Emmental, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.