Reports for Heinrich Zwimpfer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Heinrich Zwimpfer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3604349, Commercial Registry Office Berne, (36)
AT Abdichtungs-Technik AG, in Biel/Bienne, CHE-106.822.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2014, Publ. 1631125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwimpfer, Heinrich, von Oberkirch, in Köniz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehri, Rolf, von Worben, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Gehri-Huber, Anita Elisabeth, von Worben, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5233382, Commercial Registry Office Berne, (36)
Zwimpfer-Bauspezialitäten GmbH, in Ostermundigen, CH-035.4.030.060-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2001, S. 10092). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwimpfer, Heinrich, von Oberkirch und Schenkon, in Köniz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3635256, Commercial Registry Office Berne, (36)
AT Abdichtungs-Technik AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.000.121-5, Ausführung von Arbeiten aller Art mit bauchemischen Erzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2004, S. 3, Publ. 2446010).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwimpfer, Heinrich, von Oberkirch, in Köniz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gehri, Rolf, von Worben, in Port, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].