Reports for Otto Züllig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Otto Züllig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005143482, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Züllig Bautreuhand- und Verwaltungs AG, in Freienbach, CHE-103.947.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2009, S.15, Publ. 5300206).
Statutenänderung:
30.03.2021.
Zweck neu:
Übernahme von Treuhandmandaten im Baugewerbe und Verwaltung von Liegenschaften, An- und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken sowie Tätigkeit als Generalunternehmerin für Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
220 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 220 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienregister verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züllig-Arquint, Emerita, von Bülach und Scuol, in Wilen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züllig, Otto, von Amriswil und Bülach, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3900646, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Züllig Bautreuhand- und Verwaltungs AG, bisher in Bülach, CH-020.3.929.508-1, Uebernahme von Treuhandmandaten im Baugewerbe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.1999, S. 6476).
Gründungsstatuten:
05.02.1981.
Statutenänderung:
20.12.2006, 18.04.2007.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
bei Otto Züllig, Sonnenrain 10a, 8832 Wilen SZ.
Zweck neu:
Übernahme von Treuhandmandaten im Baugewerbe und Verwaltung von Liegenschaften, An- und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken sowie Tätigkeit als Generalunternehmerin für Neu- und Umbauten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 220'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 220'000.--.
Aktien:
220 Inhaberaktien zu CHF 1 000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller Treuhand AG, in Bülach, Revisionsstelle [wie bisher];
Züllig, Otto, von Amriswil und Bülach, in Wilen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Züllig jun., Otto, in Bülach];
Züllig-Arquint, Emerita, von Bülach und Scuol, in Wilen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bülach, in Bülach].