Reports for Benjamin Zihlmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Benjamin Zihlmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005483841, Commercial Registry Office Berne, (36)
Advent-Verlag Schweiz, in Krattigen, CHE-105.920.612, Verein (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004904622).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waber, Jean-Luc, von Kiesen, in Hüntwangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Dominik, von Bolligen, in Utzenstorf, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Burgdorf];
Stahlberger, Jascha Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Münsingen, Mitglied des Vorstandes, Rechnungsführer des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Latterbach (Erlenbach im Simmental), Mitglied des Vorstandes, Rechnungsführer des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zihlmann, Benjamin, von Escholzmatt-Marbach, in Rapperswil BE, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zuchwil].
Publication number: HR02-1004811002, Commercial Registry Office Berne, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, publizierten TR-Eintrag Nr. 19'918 vom 23.12.2019 Advent-Verlag Schweiz (AVS), in Krattigen, CHE-105.920.612, Verein (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794832).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zihlmann, Benjamin, von Escholzmatt-Marbach, in Zuchwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Thun, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3984729, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Advent-Verlag Zürich, in Zürich, CHE-105.920.612, Verein (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3089807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Gschwend, Daniel, von Altstätten, in Wil (SG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ströck, Christian, von Spiez, in Eschenbach (SG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Stephan, von Bottenwil, in Lenzburg, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Freiburghaus, Stephan, von Neuenegg, in Lesjöfors (SE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in St. Peter am Hart (AT)];
Krsak, Istvan, von Reigoldswil, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pieper, René, von Trub, in Buttwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zihlmann, Benjamin, von Escholzmatt-Marbach, in Thun, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.