Reports for Oswald Ziegler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Oswald Ziegler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6459246, Commercial Registry Office Uri, (120)
Stiftung Ort der Besinnung an der Autobahn in Uri, in Altdorf UR, CH-120.7.001.468-7, Stiftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2006, S. 14, Publ. 3372502).
Urkundenänderung:
29.11.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenmann, Alex, von Wittenwil, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mattli, Peter, von Wassen, in Wassen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ziegler, Oswald, von Bauen, in Bauen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Epp, Oskar, von Silenen, in Erstfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rubischung-Ryter, Josef, von Altdorf UR, in Altdorf UR, Revisionsstelle;
Deplazes, Rinaldo, von Sumvitg, in Altdorf UR, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Josef, von Seedorf UR, in Seedorf UR, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muheim, Josef, von Altdorf UR, in Altdorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ziegler, Peter, von Flüelen, in Flüelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
CONVISA Revisions AG (CH-120.9.002.365-1), in Altdorf UR, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Uri, (120)
Auto AG Uri, in Altdorf UR, Führung eines Autobusunternehmens, um damit Dienste des öffentlichen Verkehrs zu erbringen sowie private Personen- und Sachtransporte auszuführen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2001, S. 6854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Oswald, von Bauen, in Bauen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Indergand, Anton, von Silenen, in Schattdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyrsch, Matthias, von Attinghausen, in Altdorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Hansjörg, von Kottwil, in Altdorf UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Hans, von Bürglen UR, in Schattdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vollenweider, Peter, von Zürich, in Flüelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kälin, Emil, von Einsiedeln, in Altdorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Commercial Registry Office Uri, (120)
Interclean Trading Ltd. , in Bauen, Fabrikation von und den Handel mit Produkten des Maschinen- und Gerätebaus, speziell auf dem Gebiet der maschinellen Reinigung und der rationellen Abfallbeseitigung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2001, S. 4666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Oswald, von Bauen, in Bauen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Marco, von Jenaz, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.