Reports for Dr. iur. Cornelio Francesco Albert Zgraggen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. iur. Cornelio Francesco Albert Zgraggen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005580245, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Zgraggen Rechtsanwälte AG, in Luzern, CHE-175.390.524, Alpenstrasse 7, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.10.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und von notariellen Dienstleistungen durch zur öffentlichen Beurkundung ermächtigte Notarinnen und Notare sowie damit verbundene Tätigkeiten. Die Notariatstätigkeit erfolgt im eigenen Namen und auf eigene Gefahr der Urkundspersonen. Die Gesellschaft bezweckt weiter den Erwerb, die Veräusserung, Belastung und Verwaltung von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 05.10.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zgraggen, Dr. Cornelio Francesco Albert, von Erstfeld, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bussmann, Céline Debora, von Willisau, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005295423, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Ralph und Verena Schmid Stiftung für Tiere in Not, bisher in Stans, CHE-178.818.116, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178912).
Urkundenänderung:
24.06.2021.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
c/o Rechtsanwalt Dr. Cornelio Zgraggen, Schönwil 2, 6045 Meggen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirt, Arne, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zgraggen, Dr. Cornelio Francesco Albert, von Erstfeld, in Meggen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005246340, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Mani d'or GmbH, in Meggen, CHE-367.433.374, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005124735).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen, Dr. Cornelio Francesco Albert, von Erstfeld, in Meggen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bussmann, Céline Debora, von Willisau, in Meggen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nahas, Emad, italienischer Staatsangehöriger, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].