Reports for Alain Zahler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alain Zahler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005797712, Commercial Registry Office Berne, (36)
Arbeitsmarktkontrolle Bern (AMKBE), in Bern, CHE-114.511.394, Verein (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739145).
Statutenänderung:
28.04.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castro, Antonio, von Ipsach, in Ipsach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rumpf, Walter, von Basel, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Yvonne, von Ringgenberg (BE), in Frauenkappelen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zahler, Alain, von Haute-Sorne, in Safnern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
GEWERBETREUHAND AG BERN (CHE-107.985.580), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CHE-107.985.580)].
Publication number: HR02-1005589075, Commercial Registry Office Berne, (36)
Baugeno Biel Genossenschaft, in Biel/Bienne, CHE-101.326.551, Genossenschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höllmüller, Cédric, von Winterthur, in Biel/Bienne, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuzinger, Monique, von Lyss, in Busswil BE (Lyss), Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kapic, Nedzad, von Kerzers, in Nidau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidler, Karin, von Luzern, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahler, Alain, von Haute-Sorne, in Safnern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004551886, Commercial Registry Office Berne, (36)
Baugeno Biel Genossenschaft, in Biel/Bienne, CHE-101.326.551, Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaegi, Pascal Andreas, von Basel und Bauma, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bur, Samuel, von Selzach, in Selzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höllmüller, Cédric, von Winterthur, in Biel/Bienne, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuzinger, Monique, von Lyss, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zahler, Alain, von Haute-Sorne, in Safnern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zahn, Uwe, von Gerzensee, in Nidau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].