Reports for Hans Wyss jun.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Wyss jun.
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6702602, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Braunviehzuchtverband des Kantons Bern, in Wichtrach, CH-092.5.001.611-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, S. 0, Publ. 6360582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Hans, von Messen, in Dieterswil (Rapperswil BE), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrbach, Rolf, von Aarwangen, in Aarwangen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Ruchti, Daniel, von Rapperswil BE, in Seedorf BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6485686, Commercial Registry Office Berne, (36)
Braunviehzuchtgenossenschaft Aarberg, in Aarberg, CH-073.5.003.059-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 72 vom 29.03.1978, S. 944).
Statutenänderung:
23.06.2011.
Firma neu:
Braunviehzuchtgenossenschaft Aarberg in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Herr Jörg Peter-Scheuner, Bergmatt, 3270 Aarberg.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Persönliche Haftbarkeit ausgeschlossen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Umbieten oder Inserate im Anzeiger. Gemäss Erklärung vom 23.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.06.2011 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Herr Hans Wyss, Kirchweg, 3256 Dieterswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Hermann, von Oberthal, in Kappelen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheurer, Fritz, von Schnottwil, in Schüpfen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruber, Hanni, von Bätterkinden, in Bargen BE, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riesen, Heinz, von Oberbalm, in Bundkofen (Schüpfen), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Känel, Fritz, von Bargen BE, in Bargen BE, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Minder, Hans, von Huttwil, in Scheuren, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Walter, von Brunnenthal, in Dieterswil (Rapperswil BE), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Hans, von Messen, in Dieterswil (Rapperswil BE), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator;
Möschler, Stefan, von Orpund, in Orpund, Vizepräsident und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Andreas, von Langnau im Emmental, in Mühleberg, Mitglied und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator.
Publication number: 6360582, Commercial Registry Office Berne, (36)
Braunviehzuchtverband des Kantons Bern, in Thun, CH-092.5.001.611-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.1998, S. 4974).
Statutenänderung:
26.09.2011.
Firma neu:
Genossenschaft Braunviehzuchtverband des Kantons Bern.
Sitz neu:
Wichtrach.
Domizil neu:
c/o Renate Brönnimann-Baur, Blümlisalpweg 9, 3114 Wichtrach.
Postadresse neu:
[Streichung des Eintrags, da nicht mehr gültig und in falscher Rubrik eingetragen.].
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Es haftet ausschliesslich das Genossenschaftsvermögen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mündlich an der Generalversammlung oder durch Rundschreiben an die Genossenschaften und Vereine. Gemäss Erklärung vom 26.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Streichung des Hinweises betreffend den Vorstand, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Vorstand: 3 oder mehr Mitglieder].[Streichung des Hinweises betreffend die Zeichnungsberechtigungen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Präsident oder Vizepräsident zeichnet kollektiv zu zweien mit Sekretär oder Kassier].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berger, Ueli, von Oberlangenegg, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggimann, Rudolf, von Sumiswald, in Sumiswald, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederhauser, Markus, von Bowil, in Tramelan, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Hermann, von Madiswil, in Ranflüh (Lützelflüh), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägeli, Heinz, von Hasliberg, in Hasliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Odermatt, Martin, von Dallenwil, in Aarwangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rufibach, Erwin, von Guttannen, in Guttannen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Biedermann, Jürg, von Jens, in Kappelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderegg, Andreas, von Meiringen, in Unterbach BE (Meiringen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Sekretär [bisher:Anderegg-Gygax, Andreas, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Stirnimann, Bruno, von Ballwil, in Posieux (Hauterive FR), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Sekretär [bisher:in Posieux, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Brönnimann-Baur, Renate, von Sarmenstorf und Köniz, in Wichtrach, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Oberwichtrach, Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Hans, von Messen, in Dieterswil (Rapperswil BE), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bergmann, Samuel, von St. Stephan, in Matten (St. Stephan), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Hans, von Schangnau, in Eggiwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Feuz, Anton, von Gsteigwiler, in Faulensee (Spiez), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jost, Christian, von Hellsau, in Wynigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederhauser, Andreas, von Bowil, in Renan BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohrbach, Rolf, von Aarwangen, in Aarwangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winterberger, Franz, von Schattenhalb, in Meiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.