Reports for Daniel Wyrsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Wyrsch
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Wyrsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005937537, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bernische Pensionskasse (BPK), in Bern, CHE-102.732.126, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2023, Publ. 1005738376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Harry, von Stadel, in Ipsach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyrsch, Daniel, von Buochs, in Jegenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nobel-Zbinden, Beatrice, von Jaberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005389781, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bernische Pensionskasse (BPK), in Bern, CHE-102.732.126, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286711).
Statutenänderung:
18.05.2014.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Caisse de pension bernoise (CPB)).
Zweck neu:
Die Bernische Pensionskasse (BPK) versichert Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Sie erfüllt ihre Aufgabe im Rahmen der Bundesgesetzgebung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Sie kann weitere Aufgaben übernehmen, die in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Aufgabenbereich nach diesem Gesetz stehen.
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die kantonalen Pensionskassen (PKG) vom 18.05.2014 (BSG 153.41).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolinger, Gerold, von Kaiseraugst, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frost-Hirschi, Andrea, von Schangnau, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Käser, Hans-Ulrich, von Madiswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Musy, Pierre-André, von Clos du Doubs, in Aegerten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nobel-Zbinden, Beatrice, von Jaberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyrsch, Daniel, von Buochs, in Jegenstorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Claudia, von Feldbrunnen-St. Niklaus, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haller, Barbara, von Kölliken, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Janz, Stefan, von St. Stephan, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kupferschmid, Hans, von Sumiswald, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schori, Michael, von Seedorf (BE), in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büchi, Thomas Bruno, von Münchwilen (TG), in Unterlangenegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004805043, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bernische Pensionskasse (BPK), in Bern, CHE-102.732.126, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2019, Publ. 1004533098).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyrsch, Daniel, von Buochs, in Jegenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kobel, Roland, von Lauperswil, in Bellmund, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bolinger, Gerold, von Kaiseraugst, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Frost-Hirschi, Andrea, von Schangnau, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Käser, Hans-Ulrich, von Madiswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Kleindietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Matthey de l'Endroit, André Marcel Dr., von Le Locle, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Nobel-Zbinden, Beatrice, von Jaberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].