Reports for Claudia Graf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Claudia Graf
Holdings
Newest SOGC notifications: Claudia Graf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005967850, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berner Kantonalbank AG, in Bern, CHE-108.955.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2023, Publ. 1005897406).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baeriswyl, Pascal, von Tafers, in Ammerzwil BE (Grossaffoltern), mit Kollektivprokura zu zweien;
Brändle, Simon, von Fraubrunnen, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), mit Kollektivprokura zu zweien;
Caillet, Alexandre, von Porrentruy, in Delémont, mit Kollektivprokura zu zweien;
Christen, Daniel, von Langenthal, in Langenthal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Graf, Claudia, von Feldbrunnen-St. Niklaus, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lago, Thomas, von Zürich, in Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rohrer, Hans-Peter, von Buchs (SG), in Hüttikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Toskovic, Sanela, von Emmen, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005843397, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berner Kantonalbank AG, in Bern, CHE-108.955.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Thomas A., deutscher Staatsangehöriger, in Innerberg (Wohlen bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien;
Graf, Claudia, von Feldbrunnen-St. Niklaus, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann, Renato, von Langnau im Emmental, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sieber, Andrea-Maria, von Kriens, in Füllinsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stucki, Samuel, von Blumenstein, in Urtenen-Schönbühl, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005389781, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bernische Pensionskasse (BPK), in Bern, CHE-102.732.126, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286711).
Statutenänderung:
18.05.2014.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Caisse de pension bernoise (CPB)).
Zweck neu:
Die Bernische Pensionskasse (BPK) versichert Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Sie erfüllt ihre Aufgabe im Rahmen der Bundesgesetzgebung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Sie kann weitere Aufgaben übernehmen, die in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Aufgabenbereich nach diesem Gesetz stehen.
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die kantonalen Pensionskassen (PKG) vom 18.05.2014 (BSG 153.41).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolinger, Gerold, von Kaiseraugst, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frost-Hirschi, Andrea, von Schangnau, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Käser, Hans-Ulrich, von Madiswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Musy, Pierre-André, von Clos du Doubs, in Aegerten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nobel-Zbinden, Beatrice, von Jaberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyrsch, Daniel, von Buochs, in Jegenstorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Claudia, von Feldbrunnen-St. Niklaus, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haller, Barbara, von Kölliken, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Janz, Stefan, von St. Stephan, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kupferschmid, Hans, von Sumiswald, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schori, Michael, von Seedorf (BE), in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büchi, Thomas Bruno, von Münchwilen (TG), in Unterlangenegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.