Reports for Klaus Wüthrich
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Klaus Wüthrich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005995376, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Emil Keller AG, in Winterthur, CHE-106.947.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, S.0, Publ. 1697453).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberhänsli, André, von Wäldi, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Klaus, von Eggiwil, in Marthalen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herzog, Albert, von Homburg, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3254979, Commercial Registry Office Ticino, (501)
CERIN CARRELLI SA, in Giubiasco, CHE-108.160.033, società anonima (FUSC no. 51 del 16.03.2015, Pubbl. 2044747).
Nuova ragione sociale:
CERIN CARRELLI SA in liquidazione.
Nuovo recapito:
Indirizzo della società in liquidazione: c/o REBEFID Sagl, succursale di Paradiso, Riva Paradiso 2a, 6902 Paradiso. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 16.12.2016.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Wüthrich, Klaus, da Eggiwil, in Marthalen, presidente e liquidatore, con firma individuale [finora: presidente con firma individuale];
Herzog, Albert Viktor, da Homburg, in Frauenfeld, membro, senza diritto di firma [finora: membro con firma collettiva a due];
Ugolini, Aldo, da Winterthur, in Marthalen, senza diritto di firma [finora: senza funzione registrata con procura collettiva a due];
Suter, Thomas Werner, da Winterthur, in Winterthur, membro, senza diritto di firma [finora: membro con firma collettiva a due];
Kuhn, Roger, da Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, gerente sostituto, senza diritto di firma [finora: da Illnau-Effretikon, gerente sostituto con procura collettiva a due].
Publication number: 3083451, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KWS Stapler AG, in Marthalen, CHE-341.099.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2556339).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Klaus, von Eggiwil, in Marthalen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Herzog, Albert, von Homburg, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suter, Thomas Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien.