Reports for Roger Würzer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Würzer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005329036, Commercial Registry Office Aargau, (400)
hauswartprofis AG, in Mägenwil, CHE-184.297.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2021, Publ. 1005273970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörge, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickenbacher, Thomas, von Zeglingen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würzer, Roger, von Speicher, in Saint-Maurice, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messer, Marco, von Fraubrunnen, in Safnern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4348481, Commercial Registry Office Aargau, (400)
hauswartprofis AG, in Mägenwil, CHE-184.297.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4335701).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blesi, Corine, von Wartau, in Feusisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bäumli, Markus, von Winterthur, in Müllheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörge, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ilg, Andreas, von Salenstein, in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Rolf, von Höchstetten, in Erlinsbach (SO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Reto, von Tuggen, in Uzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Martin, von Seftigen, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wey, Martin, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würzer, Roger, von Speicher, in Saint-Maurice, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2503403, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TREOS AG, bisher in Muri bei Bern, CHE-102.301.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2015, Publ. 2382991).
Gründungsstatuten:
27.04.2001.
Statutenänderung:
06.11.2015.
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
Industriestrasse 27, 8604 Volketswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toffel, Jean-Louis, von La Roche, in Neyruz FR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stadelmann, Christof, von Inwil, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niederteufen (Teufen AR)];
Würzer, Roger, von Speicher, in Saint-Maurice, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St-Maurice (Saint-Maurice)].