Reports for Walter Wüest
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Walter Wüest
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3596581, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Qualitech AG, in Mägenwil, CHE-108.817.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3296351).
Statutenänderung:
29.05.2017.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Werkstoffprüfungen, Schaden- und Werkstoffanalytik, Abnahmen und Inspektionen, Schweisstechnik, Messmittelkalibrierung, Personalzertifizierungen, technische Beratungen sowie Schulungen, Handel mit sonstigen Industrieprodukten, Personalverleih, zur Verfügung stellen von Arbeitskräften an Dritte;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1988 der Einzelunternehmen 'Qualitech Rolf Wildberger', in Schinznach Dorf (5160);
vom Uebernahmepreis wurden CHF 100'000.-- als Sacheinlage angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Gerold, von Flüelen, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüest, Walter, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belart, Jordi, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mengis, Frank, von Rapperswil (BE), in Duggingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Felix, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1632641, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Qualitech AG, in Mägenwil, CHE-108.817.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, Publ. 1449911).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dämpfle, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laupper, Ruedi G., von Windisch, in Hildisrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Kurt, von Ammerswil, in Adetswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wildberger, Rolf, von Neunkirch, in Andermatt, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wüest, Walter, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.