Reports for Stephan Andreas Dämpfle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stephan Andreas Dämpfle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1632641, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Qualitech AG, in Mägenwil, CHE-108.817.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, Publ. 1449911).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dämpfle, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laupper, Ruedi G., von Windisch, in Hildisrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Kurt, von Ammerswil, in Adetswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wildberger, Rolf, von Neunkirch, in Andermatt, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wüest, Walter, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1625999, Commercial Registry Office Berne, (36)
simlarue AG, in Muri bei Bern, CHE-112.696.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, Publ. 6359682).
Firma neu:
simlarue AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.07.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dämpfle, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Neunkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Illes, Aurel, von Zürich, in Schmitten FR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T & R Oberland AG (CHE-104.971.239), in Lenk, Liquidatorin.
Publication number: 1339315, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
DLO Armierungen GmbH, in Neunkirch, CHE-466.331.518, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2012, Publ. 6640384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dämpfle, Nora, von Neunkirch, in Neunkirch, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dämpfle, Stephan Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Neunkirch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osman, Dlovan Faisal Osman, irakischer Staatsangehöriger, in Neunkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].