Reports for Rudolf Wirth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Wirth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006091770, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Suhre Bau AG, in Staffelbach, CHE-103.106.405, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2021, Publ. 1005288999).
Domizil neu:
Pelzacker 14, 5053 Staffelbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Rudolf, von Aarau und Staffelbach, in Staffelbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Martin, von Staffelbach, in Seengen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Marie Anna, genannt Marianne, von Staffelbach, in Staffelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Beat, von Meisterschwanden, in Bottenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1479117, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung SCHRITTWEISER, in Unterentfelden, CHE-377.583.383, c/o David Selinger, Bucheggweg 9, 5035 Unterentfelden, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
14.04.2014.
Zweck:
Hat zum Zweck, sich für die Erfüllung der Bedürfnisse von Bergbauernfamilien in der Schweiz einzusetzen.
Sie strebt insbesondere an:
Unterstützung von Bergbauernfamilien im landwirtschaftlichen Betrieb und bäuerlichen Haushalt, im Aufbau und der Instandhaltung von Infrastruktur, in der Organisation des Betriebes und des familiären Alltags sowie in der Findung von neuen Aufgaben und Zusatzverdienstmöglichkeiten;
kann jederzeit andere Institutionen unterstützen, welche gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen.
Eingetragene Personen:
Selinger, David, von Zürich, in Unterentfelden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Selinger, Manuela, von Zürich, in Unterentfelden, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Rudolf, von Staffelbach, in Staffelbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Savoy Treuhand AG (CHE-113.369.142), in Aarau, Revisionsstelle.
Publication number: 4841726, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Christina Gloor Reisen GmbH, in Windisch, CH-400.4.027.034-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2005, S. 1, Publ. 3104462).
Statutenänderung:
18.11.2008.
Zweck neu:
Betrieb eines Reisebüros sowie alle übrigen Funktionen, die in den weitgefassten Geschäftsbereich einer in der Reisebranche tätigen Gesellschaft fallen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Christina, von Leutwil und Birr, in Scherz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Windisch und mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00];
Sieber-Stänz, Claudia, von Flurlingen und Buchberg, in Reitnau, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Wirth, Rudolf, von Aarau, in Staffelbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00].